沈阳理工大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
沈阳理工大学历任校长签名现任领导名单沈阳理工大学历任校(院)长何莹台 1982年5月-1985年9月任沈阳工业学院院长崔敏芳 1985年9月-1990年8月任沈阳工业学院院长王尔林 1990年10月-1997年5月任沈阳工业学院院长贾春德 1997年5月-2005年5月任沈阳工业学院院长邢贵和 2005年5月-2007年7月任沈阳理工大
沈阳理工大学历任校长签名现任领导名单
沈阳理工大学历任校(院)长
何莹台 1982年5月-1985年9月任沈阳工业学院院长
崔敏芳 1985年9月-1990年8月任沈阳工业学院院长
王尔林 1990年10月-1997年5月任沈阳工业学院院长
贾春德 1997年5月-2005年5月任沈阳工业学院院长
邢贵和 2005年5月-2007年7月任沈阳理工大学校长
王 军 2007年7月-2011年11任沈阳理工大学校长
刘军:2011年11月28-2020年02月19任沈阳理工大学校长。
学校名称:沈阳理工大学
学校代码:10144
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:辽宁省沈阳市浑南新区南屏中路6号
沈阳理工大学英语四六级成绩单编号:210090
沈阳理工大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
宁先圣
| 党委书记 |
冯永新 | 党委副书记、校长 |
王宝令、舒启林 | 党委党委、副校长 |
何禹霆 | 党委党委、党委组织部部长 |
屈非 | 党委党委、党委宣传部部长 |
杨斌 | 党委党委、党委统战部部长 |
于喜彬 | 党委党委、党政办公室主任 |
小编推荐
1、沈阳理工大学毕业证样本
2、沈阳理工大学学位证书样本
3、沈阳理工大学英语四级成绩单样本
4、沈阳理工大学英语六级成绩单样本
5、沈阳理工大学英语专四证书样本
6、沈阳理工大学英语专八证书样本
7、沈阳理工大学报到证样本
8、沈阳理工大学学历认证报告样本
微信扫一扫关注我们
为您的职业发展助力!需要时好联系!!
猜你喜欢