沈阳工业大学历任校长签名现任领导名单
任耀先:1982年-1984年任沈阳机电学院院长
吕其岗:1984年-1989年任沈阳机电学院院长
王尔智:1989年-1997年任沈阳工业大学校长
王成元:1997年-2002年任沈阳工业大学校长
李荣德:2002年06月-2015年10月任沈阳工业大学校长
张铁岩:2015年10月-2018年05月任沈阳工业大学校长
郭连军:2018年10月27-2020年02月19任沈阳工业大学校长
张珂:2022年02月至今任沈阳工业大学校长
学校名称:沈阳工业大学
学校代码:10142
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:中央校区:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈辽西路111号(110870)
兴顺校区:辽宁省沈阳市铁西区兴顺街南十三路1号(110023)
辽阳分校:辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号(111003)
国家大学科技园:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区四号街20号
姓名 | 职务 |
贾玉明 | 党委书记 |
张珂 | 党委副书记、校长 |
赵璟 | 党委副书记 |
聂鹏、陈延明、柯丽、孙秋野、臧喜民 | 党委常委、副校长 |
陈卫国 | 党委常委、纪委书记 |
1、沈阳工业大学毕业证样本
2、沈阳工业大学学位证书样本
3、沈阳工业大学英语四级成绩单样本
4、沈阳工业大学英语六级成绩单样本
5、沈阳工业大学英语专四证书样本
6、沈阳工业大学英语专八证书样本
7、沈阳工业大学报到证样本
8、沈阳工业大学学历认证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系!!