山西财经大学历任校长签名现任领导名单
高光筠 1983年6-1986年5任山西财经学院院长
卢昌治 1986年12-1992年4任山西财经学院院长
杜英斌 1990年-1996年4月任山西财经学院院长
孔祥毅 1995年4月-1997年12月任山西财经学院院长
吴俊洲 1985年12月-1989年2月任山西经济管理学院院长
王 英 1989年2月-1993年3月任山西经济管理学院院长
冯子标 1993年-1997年任山西经济管理学院院长
冯子标 1997年12月-2000年10月任山西财经大学校长
孙建中 2000年10月-2005年1月副主持,2005.1至现今任晋中学院院长
原梅生 2005年6月-2011年1月任山西财经大学校长
郭泽光 2011年1月13-2016年01月任山西财经大学校长
刘维奇 2016年01月-2021年09月任山西财经大学校长
田祥宇 2021年9月至今任山西财经大学校长
学校名称:山西财经大学
学校代码:10125
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:坞城校区:山西省太原市坞城路696号
迎泽校区:山西省太原市南内环街135号
平阳校区:山西省太原市平阳路西二巷25号
姓名 | 职务 |
丁耀武 | 党委书记 |
田祥宇 | 校长、党委副书记 |
王卫平、张永德 | 党委副书记 |
卢平 | 党委常委、纪委书记、监察专员 |
沈沛龙、米子川、张卫国、王志强、张苏(挂职) | 党委常委、副校长 |
1、山西财经大学毕业证样本
2、山西财经大学学位证书样本
3、山西财经大学英语四级成绩单样本
4、山西财经大学英语六级成绩单样本
5、山西财经大学英语专四证书样本
6、山西财经大学英语专八证书样本
7、山西财经大学报到证样本
8、山西财经大学学历认证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系!