太原工业学院历任院长签名现任领导名单
王恩垺 1983年至1986年3月任太原工业学院院长
刘镇宁 1986年至1992年9月任太原工业学院院长
俞士谦 1992年9月至1995年5月任太原工业学院院长
赵晋生 1995年5月至1999年11月任太原工业学院院长
刘存田 1999年11月至2008年8月任太原工业学院院长
吴俊清:2008年8月-2013年02月任太原工业学院院长
霍世平:2013年02月-2018年10月任太原工业学院院长
杨述平:2018年11月06-2021年09月20任太原工业学院院长。
梁玉蓉 2021年9月至今任太原工业学院院长
学校名称:山西财经大学
学校代码:14101
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:山西省太原市尖草坪区新兰路31号
姓名 | 职务 |
王亦农 | 党委书记 |
梁玉蓉 | 党委副书记、院长 |
靳金贵、刘志明 | 党委副书记 |
闫海冰 | 党委常委、纪委书记 |
武有祯、牛宇岚、于志奇 | 党委常委、副院长 |
赵志诚 | 副院长 |
1、太原工业学院毕业证样本
2、太原工业学院学位证书样本
3、太原工业学院英语四级成绩单样本
4、太原工业学院英语六级成绩单样本
5、太原工业学院英语专四证书样本
6、太原工业学院英语专八证书样本
7、太原工业学院报到证样本
8、太原工业学院学历认证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系