宁夏师范学院历任院长签名和现任领导名单
张晓轩 1979.12-1982.3任宁夏固原师范专科学校校长
古彦刚 1982.3-1983.12任宁夏固原师范专科学校校长
丁文庆 1983.12-1992.11任宁夏固原师范专科学校校长
慕 岳 1992年11月-1998年10月任固原师范高等专科学校校长
陈双腊 1998年10月--2005.5月任固原师范高等专科学校校长
张 成 2005年5月-2006年4月任固原师范高等专科学校常务副校长(主持工作)
张进海 2006年4月-2006年10月任宁夏师范学院院长
薛亚平 2006年10月-2011年8月任宁夏师范学院院长
马林 2011年8月-2013年7月任宁夏师范学院院长
李 星 2013年7月-2015年03任宁夏师范学院院长
李静 2015年3月-2018年11月任宁夏师范学院院长
马宗保 2018年11月-2020年02.月任宁夏师范学院院长
王宏伟
学校名称:宁夏师范学院
学校代码:10752
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:宁夏回族自治区固原市文化街161号
姓名 | 职务 |
张治荣 | 党委书记 |
王宏伟 | 党委副书记、校长 |
吴孝、王海龙 | 党委副书记 |
钟正平、田富军、韩惠丽、刘世巍 | 党委常委、副校长 |
虎玉赟 | 党委常委、纪委书记 |
1、宁夏师范学院毕业证样本
2、宁夏师范学院学位证书样本
3、宁夏师范学院英语四级成绩单样本
4、宁夏师范学院英语六级成绩单样本
5、宁夏师范学院英语专四证书样本
6、宁夏师范学院英语专八证书样本
7、宁夏师范学院报到证样本
8、宁夏师范学院学历证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系!!