复旦大学历任院长签名现任领导名单
苏步青 1978年7月至1983年1月任复旦大学 校长
谢希德 1983年1月—1988年11月任复旦大学校长
华中一 1988年11月—1993年11月任复旦大学校长
杨福家 1993年11月至1998年12月任复旦大学校长
王生洪 1998年12月至2009年1月任复旦大学校长
杨玉良 2009年1月至2014年10月任复旦大学校长
许宁生 2014.10至2021年11月任复旦大学校长
金力 2021年11月至今任复旦大学校长
学校名称:复旦大学
学校代码:10246
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:邯郸校区:上海市杨浦区邯郸路220号
枫林校区:上海市徐汇区东安路130号
江湾校区:上海市杨浦区淞沪路2005号
张江校区:上海市浦东新区张衡路826号
姓名 | 职务 |
裘新 | 党委书记 |
金力 | 党委副书记、校长 |
金海燕 | 党委副书记、纪委书记 |
袁正宏、尹冬梅 | 党委副书记 |
许征 | 常委副校长 |
陈志敏、张人禾、汪源源 | 党委常委、副校长 |
徐雷 | 副校长 |
马余刚 | 校长助理 |
1、复旦大学毕业证样本
2、复旦大学学位证书样本
3、复旦大学英语四级成绩单样本
4、复旦大学英语六级成绩单样本
5、复旦大学英语专四证书样本
6、复旦大学英语专八证书样本
7、复旦大学报到证样本
8、复旦大学学历证报告样本