上海财经大学历任校长签名现任领导名单
张君一 1984年8至1986年9月任上海财经大学校长
叶孝理 1986年9月至1988年7月任上海财经大学副校长(主持工作)
金炳华 1988年7月—1991年8月任上海财经大学校长
汤云为 1991年10月至1993年11月任上海财经大学副样长(主持工作)
汤云为 1993年11月—1998年12月任上海财经大学校长)
谈敏 1998年12月—2012年6月任上海财经大学校长)
樊丽明 2012年7月至2017年11月任上海财经大学校长
蒋传海 2017年11至2022年3月任上海财经大学校长
刘元春 2022年3月至今任上海财经大学 校长
学校名称:上海财经大学
学校代码:10272
办学性质:公办大学
学校类别:财经类
学校地址:主校区:上海市杨浦区国定路777号
中山北一路校区:上海市虹口区中山北一路369号
昆山路校区:上海市虹口区昆山路146号
姓名 | 职务 |
许涛 | 党委书记 |
刘元春 | 党委副书记、校长 |
陈宏 | 党委副书记、纪委书记 |
朱鸣雄 | 党委副书记 |
徐飞 | 党委常委、党务副校长 |
刘兰娟、方华、陈信元、姚玲珍 | 党委常委、副校长 |
1、上海财经大学毕业证样本
2、上海财经大学学位证书样本
3、上海财经大学英语四级成绩单样本
4、上海财经大学英语六级成绩单样本
5、上海财经大学英语专四证书样本
6、上海财经大学英语专八证书样本
7、上海财经大学报到证样本
8、上海财经大学学历证报告样本