上海交通大学医学院历任校长签名现任领导名单
王一飞 1988年1月—1997年7月任上海第二医科大学校长)
范关荣 1997年7月—2003年3月任上海第二医科大学校长)
沈晓明 2003年3月—2006年3月任上海第二医科大学校长)
朱正纲 2006年3月—2010年10月任上海第二医科大学校长;任上海交通大学
医学院院长)
陈国强 2010年至2021年任上海交通大学医学院院长)
范先群 2021年至今任上海交通大学医学院院长
学校名称:上海交通大学医学院
学校代码:19248
办学性质:公办大学
学校类别:医药类
学校地址:重庆南路校区:上海市黄浦区重庆南路227号
闵行校区:上海市闵行区东川路800号
姓名 | 职务 |
江帆 | 党委书记 |
范先群 | 党委副书记、校长 |
赵文华 | 党委副书记 |
施建蓉 | 党委副书记、纪委书记 |
胡翊群、郑俊克 | 副院长 |
吴正一 | 党委副书记、副院长 |
方勇 | 党委常委、副院长 |
瞿介明 | 党委常委、附属瑞金医院学委书记 |
郑军华 | 党委常委、附属仁济医院学委书记 |
唐国瑶 | 党委常委、附属新华医院学委书记 |
郭莲 | 党委常委、附属第九人民医院党委书记 |
孟煜 | 党委常委、组织部长 |
李剑 | 党委常委、宣传部长 |
1、上海交通大学医学院学位证书样本
3、上海交通大学医学院英语四级成绩单样本
4、上海交通大学医学院英语六级成绩单样本
5、上海交通大学医学院英语专四证书样本
6、上海交通大学医学院英语专八证书样本
7、上海交通大学医学院报到证样本
8、上海交通大学医学院学历证报告样本