上海电力大学历任院长签名现任领导名单
超级管理员
上海电力大学历任院长签名现任领导名单上海电力大学历任院长许英才 1985年7月—1987年9月任上海电力学院院长兰之达 1987年9月—1989年8月任上海电力学院副院长主持兰之达 1989年8月至1995年12月任上海电力学院院长陈大森 1995年12月至2004年5月任上海电力学院院长曹家麟 2004年6月至2011年1月任上海电力学院院长李和兴 2011
上海电力大学历任院长签名现任领导名单
上海电力大学历任院长
许英才 1985年7月—1987年9月任上海电力学院院长
兰之达 1987年9月—1989年8月任上海电力学院副院长主持
兰之达 1989年8月至1995年12月任上海电力学院院长
陈大森 1995年12月至2004年5月任上海电力学院院长
曹家麟 2004年6月至2011年1月任上海电力学院院长
李和兴 2011年1月至2018年11月任上海电力学院院长
李和兴 2018年11至今任上海电力大学校长
学校名称:上海电力大学
学校代码:10256
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:杨浦校区:上海市杨浦区长阳路2588号
临港校区:上海市浦东新区沪城环路1851号
上海电力大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
李明福 | 党委书记 |
李和兴 | 党委副书记、校长 |
徐凯 | 党委副书记、副校长 |
翁培奋 | 党委副书记 |
封金章、符杨、黄冬梅 | 副校长 |
张川 | 总会计师
|
小编推荐
1、上海电力大学毕业证样本
2、上海电力大学学位证书样本
3、上海电力大学英语四级成绩单样本
4、上海电力大学英语六级成绩单样本
5、上海电力大学英语专四证书样本
6、上海电力大学英语专八证书样本
7、上海电力大学报到证样本
8、上海电力大学学历证报告样本
猜你喜欢