重庆交通大学历任校长签名现任领导名单
张治澄 1983年12月-1988年06任重庆交通学院院长
唐寿鑫 1988年06月-1992年5月重庆交通学院副院长(主持工作)
王士杰 1992年5月-1997年3月任重庆交通学院院长
王开达 1997年3月-1997年6月任重庆交通学院院长
龚尚龙 1997年6月-1998年12月年重庆交通学院副院长(主持工作)
龚尚龙 1998年12月-2004年9月任重庆交通学院院长
唐伯明 2004年9月-2006年5月任重庆交通学院院长
唐伯明 2006年5月-2023年3月任重庆交通大学校长
赖远明 2023年3月至今任重庆交通大学校长
学校名称:重庆交通大学
学校代码:10618
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:南岸校区:重庆市南岸区学府大道66号
科学城校区:重庆市江津区福星大道1号
大坪校区:重庆市渝中区大黄路107号
现任 | 职务 |
宫辉 | 党委书记 |
赖远明 | 党委副书记,校长 |
郑旭煦 | 党委副书记 |
易志坚、王平义、张沿毅、黄承锋、周建庭 | 副校长 |
宋飞 | 纪委书记 |
1、重庆交通大学毕业证样本
2、重庆交通大学学位证书样本
3、重庆交通大学英语四级成绩单样本
4、重庆交通大学英语六级成绩单样本
5、重庆交通大学英语专四证书样本
6、重庆交通大学英语专八证书样本
7、重庆交通大学报到证样本
8、重庆交通大学学历证报告样本