江西理工大学历任校长签名现任领导名单
李华封 1958年12月-1963年09月省冶金局局长兼江西冶金学院院长
胡 麟 1963年09月-1965年09月江西冶金学院副院长主持工作
潘剑飞 1965年09月-1970年05月任江西冶金学院革委会主任
韩 峰 1970年05月-1973年04月任江西冶金学院革委会主任
胡惠之 1973年04月-1980年10月任江西冶金学院革委会主任
吴锡璋 1980年10月-1985年01月任江西冶金学院院长
齐鸿恩 1985年01月-1990年12月任南方冶金学院院长
姚践谦 1990年12月-1994年08月任南方冶金学院院长
李满苗 1995年12月-2004年09月任江西理工大学校长
熊正明 2004年09月-2007年03月任江西理工大学校长
叶仁荪 2007年03月-2013年07月任江西理工大学校长
罗嗣海 2013年07月-2015年05月任江西理工大学校长
杨斌 2015年07月-2020年05月任江西理工大学校长
温和瑞 2020年5月至今任江西理工大学校长
学校名称:江西理工大学
学校代码:10407
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:红旗校区:江西省赣州市章贡区红旗大道86号
三江校区:江西省赣州市赣州经开区客家大道1958号
黄金校区:江西省赣州市章贡区客家大道156号
南昌校区:江西省南昌市昌北经开区双港东大街1180号
姓名 | 职务 |
杨斌 | 党委书记 |
温和瑞 | 党委副书记、校长 |
罗仙平 | 党委副书记 |
龚姚腾、廖春发、赖晓军、唐云志 | 党委常委、副校长 |
龙立福 | 党委常委、纪委书记 |
1、江西理工大学毕业证样本
2、江西理工大学学位证书样本
3、江西理工大学英语四级成绩单样本
4、江西理工大学英语六级成绩单样本
5、江西理工大学英语专四证书样本
6、江西理工大学英语专八证书样本
7、江西理工大学报到证样本
8、江西理工大学学历证报告样本