南昌航空大学历任校长签名现任领导名单
张本禄 1980年7月至1983年11月任南昌航空工业学院院长
刘荣光 1983年11月-1991年10月任南昌航空工业学院院长
黄懋衡 1991年10月-1993年2月任南昌航空工业学院院长
陈立丰 1993年2月-1998年8月任南昌航空工业学院院长
刘高航 1998年8月-2003年5月任南昌航空工业学院院长
刘高航 2003年6月-2007年2月任南昌航空工业学院院长
余欢 2007年3月12-2015年7月16任南昌航空大学校长
罗胜联 2015年12月23-2020年05月任南昌航空大学校长
学校名称:南昌航空大学
学校代码:10406
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:江西省南昌市丰和南大道696号
姓名 | 职务 |
李德平 | 党委书记 |
卢超 | 党委副书记、校长 |
陈震 | 党委副书记 |
周世健、何兴道、熊震宇、代冀阳、郭正华、江光亮、汤华中 | 党委常委、副校长 |
洪海 | 党委常委、纪委书记 |
1、南昌航空大学毕业证样本
2、南昌航空大学学位证书样本
3、南昌航空大学英语四级成绩单样本
4、南昌航空大学英语六级成绩单样本
5、南昌航空大学英语专四证书样本
6、南昌航空大学英语专八证书样本
7、南昌航空大学报到证样本
8、南昌航空大学学历证报告样本