呼伦贝尔学院历任校长签名现任领导名单
白成瑞 1996年至2001年任内蒙古工程技术学校校长
初俊 2001年至2003年任内蒙古工程技术学校校长
秦光中 1993年06月至1998年12月任呼伦贝尔大学校长
王志 2000年11月至2003年06月任呼伦贝尔大学校长
王志 2003年06月-2005年11月任呼伦贝尔学院院长
朱玉东 2005年11月-2016年07月20任呼伦贝尔学院院长
侯岩 2016年07月20日-2019年03月12日任呼伦贝尔学院院长
王曙光 2019年03月12-2020年02月14任呼伦贝尔学院院长
学校名称:呼伦贝尔学院
学校代码:10819
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:主校区:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区学府路83号
西校区:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区西大街123号
姓名 | 职务 |
王广利 | 党委书记 |
李文阁 | 党委副书记,校长 |
岳勇 | 党委委员、纪委书记 |
敖特根、李跃武 | 党委委员、副校长 |
1、呼伦贝尔学院毕业证样本
2、呼伦贝尔学院学位证书样本
3、呼伦贝尔学院英语四级成绩单样本
4、呼伦贝尔学院英语六级成绩单样本
5、呼伦贝尔学院英语专四证书样本
6、呼伦贝尔学院英语专八证书样本
7、呼伦贝尔学院报到证样本
8、呼伦贝尔学院学历认证报告样本