电子科技大学历任校长签名现任领导名单
顾德仁 1983年4月-1986年4月任成都无线电工程学院院长
刘盛纲 1986年6月-2001年4月任电子科技大学校长
邹寿彬 2001年4月-2009年6月任电子科技大学校长
汪劲松 2009年7月-2013年1月任电子科技大学校长
李言荣 2013年4月-2018年10月任电子科技大学校长
曾勇 2018年10月至2020年1月23任电子科技大学校长
学校名称:电子科技大学
学校代码:10614
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:清水河校区:四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
沙河校区:四川省成都市成华区建设北路二段4号
九里堤校区:四川省成都市金牛区九里堤西路8号
宜宾校区:四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附二段
姓名 | 职务 |
王亚非 | 党委书记 |
曾勇 | 校长 |
申小蓉、彭岚、靳敏 | 党委副书记 |
朱宏、胡皓全、徐红兵、胡俊、孔令讲、罗光春 | 党委常委、副校长 |
武好明 | 党委常委 |
1、电子科技大学毕业证样本
2、电子科技大学学位证书样本
3、电子科技大学英语四级成绩单样本
4、电子科技大学英语六级成绩单样本
5、电子科技大学英语专四证书样本
6、电子科技大学英语专八证书样本
7、电子科技大学报到证样本
8、电子科技大学学历认证报告样本