西安电子科技大学历任校长签名现任领导名单
吕白 1978年至1982年任西北电讯工程学院院长
杜义龙 1982年9月-1984年9月任西北电讯工程学院院长
保 铮 1984年9月-1988年1月任西北电讯工程学院院长
保 铮 1988年1月-1992年3月任西安电子科技大学校长
梁昌洪 1992年4月-2002年4月任西安电子科技大学校长
段宝岩 2002年6月-2012年7月任西安电子科技大学校长
郑晓静 2012年6月-2019年1月任西安电子科技大学校长
杨宗凯 2019年1月至现今任西安电子科技大学校长
学校名称:西安电子科技大学
学校代码:10701
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:北校区:陕西省西安市雁塔区太白南路2号
南校区:陕西省西安市长安区西沣路266号
姓名 | 职务 |
查显友 | 党委书记 |
张新亮 | 党委副书记、校长 |
郭俊 | 党委副书记、纪委书记 |
任小龙 | 党委副书记、副校长 |
白旭东 | 党委副书记 |
王泉、张进成、林松涛、朱文凯、李赞 | 党委常委、副校长 |
季庆阳、毛立强、蔡固顺 | 党委常委 |
刘宏伟 | 副校长 |
1、西安电子科技大学毕业证样本
2、学位证书样本
3、西安电子科技大学英语四级成绩单样本
4、西安电子科技大学英语六级成绩单样本
5、西安电子科技大学英语专四证书样本
6、西安电子科技大学英语专八证书样本
7、西安电子科技大学报到证样本
8、西安电子科技大学学历证报告样本