西藏大学历任校长签名现任领导名单
次旺俊美 1985年2至1992年11任西藏大学校长
群 培 1992年12至1994年9任西藏大学校长
刘庆慧 1994年10至2005年4任西藏大学校长
房灵敏 2005年4至 2009年1任西藏大学校长
格桑群培 2009年1至2012年12月任西藏大学校长
普布次仁2012年12月至2015年7月任西藏大学校长
纪建洲 2015年7月至2021年10月任西藏大学校长
金永兵 2021年9月至今任西藏大学校长
学校名称:西藏大学
学校代码:10694
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:纳金校区:西藏自治区拉萨市藏大东路10号
河坝林校区:西藏自治区拉萨市城关区江苏路36号
医学院校区:西藏自治区拉萨市城关区罗布林卡北路1号
财经学院校区:西藏自治区拉萨市城关区金珠中路82号
姓名 | 职务 |
尼玛次仁 | 党委书记 |
金永兵 | 党委副书记、校长 |
胡志国 | 党委副书记 |
央珍、王斌礼、郑安阳、方江平、平措旺堆 | 党委常委、副校长 |
崔能飞 | 党委常委、纪委书记 |
1、西藏大学毕业证样本
2、西藏大学学位证书样本
3、西藏大学英语四级成绩单样本
4、西藏大学英语六级成绩单样本
5、西藏大学西藏大学英语专四证书样本
6、西藏大学英语专八证书样本
7、西藏大学报到证样本
8、西藏大学学历证报告样本