天津大学历任校长签名现任领导名单
史绍熙 1982年至1986年7月任天津大学校长
吴咏诗 1986年7月至1993年6月任天津大学校长
李光泉 1993年6月至1997年6月任天津大学校长
单 平 1997年6月至2006年7月任天津大学校长
龚 克 2006年7月至2011年5月任天津大学校长
李家俊 2011年5月-2016年9月任天津大学校长
钟登华 2016年9月-2019年2月任天津大学校长
金东寒:2019年5月15-2020.1.30任天津大学校长
学校名称:天津大学
学校代码:10056
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:卫津路校区:天津市南开区卫津路92号
北洋园校区:天津市津南区雅观路135号
姓名 | 职务 |
杨贤金 | 党委书记 |
金东寒 | 党委副书记、校长 |
胡文平 | 党委常委、常务副校长 |
曲凯 | 党委副书记、纪委书记、监察专员 |
巩金龙、郑刚、马新宾、王天友 | 党委常委、副校长 |
雷鸣、韩庆华 | 党委副书记 |
明东 | 副校长 |
古瑶 | 总会计师 |
张力新、刘宁、肖松山 | 校长助理 |
杨欢 | 党委常委、宣传部长 |
张俊艳 | 党委常委、统战部长 |
贾启君 | 党委常委、组织部部长 |
1、天津大学毕业证样本
2、天津大学学位证书样本
3、天津大学英语四级成绩单样本
4、天津大学英语六级成绩单样本
5、天津大学英语专四证书样本
6、天津大学英语专八证书样本
7、天津大学报到证样本
8、天津大学学历证报告样本