中国民航大学历任校长签名现任领导名单
刘德普 1985年8月至1988年1月任中国民用航空学院院长);
任家智 1988年11月至1992年4月任中国民用航空学院院长
王文富 1992年4月至1995年5月任中国民用航空学院院长
杨国庆 1995年5月至2001年5月任中国民航大学校长
吴桐水 2001年8月至2006年5月任中国民用航空学院院长
吴桐水 2006年5月30至2014年12.23任中国民航大学校长
董健康 2014年12月23-2020.02.11任中国民航大学校长
丁水汀 2020年11月至今任中国民航大学校长
学校名称:中国民航大学
学校代码:10059
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:东丽校区:天津市东丽区津北公路2898号
宁河校区:天津市宁河区现代产业区永定新河北路1号
姓名 | 职务 |
曹胜利 | 党委书记 |
丁水汀 | 党委副书记、校长 |
徐政华 | 党委副书记、纪委书记 |
白杰、杨虎、杨新星 | 党委常委、副校长 |
赵洪海 | 党委副书记 |
王志强 | 党委常委、工会主席 |
葛维建 | 党委常委、统战部部长 |
1、中国民航大学毕业证样本
2、中国民航大学学位证书样本
3、中国民航大学英语四级成绩单样本
4、中国民航大学英语六级成绩单样本
5、中国民航大学英语专四证书样本
6、中国民航大学英语专八证书样本
7、中国民航大学报到证样本
8、中国民航大学学历证报告样本