天津财经大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
天津财经大学历任校长签名现任领导名单天津财经大学历任校长丁峰 1979年5月至1985年11月任天津财绿学院院长杜步瀛 1987年5月-1994年3月任天津财经学院院长何桂林 1994年3月-1996年6月任天津财经学院院长张嘉兴 1996年6月-2004年5月任天津财经学院院长张嘉兴 2004年5月至2013年12月任天津财经大学校长李维安 2013年1月-2018年
天津财经大学历任校长签名现任领导名单
丁峰 1979年5月至1985年11月任天津财绿学院院长
杜步瀛 1987年5月-1994年3月任天津财经学院院长
何桂林 1994年3月-1996年6月任天津财经学院院长
张嘉兴 1996年6月-2004年5月任天津财经学院院长
张嘉兴 2004年5月至2013年12月任天津财经大学校长
李维安 2013年1月-2018年1月任天津财经大学校长
刘金兰 2018年1月-2020年1月任天津财经大学校长
学校名称:天津财经大学
学校代码:10070
办学性质:公办大学
学校类别:财经类
学校地址:主校区:天津市河西区珠江道25号
分部:天津市河西区马场道123号
天津财经大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
刘金兰 | 党委副书记、校长 |
侯洁、马岩 | 党委副书记、 |
韩少波、孟昊 | 副校长 |
姜国斌 | 监察组组长 |
|
|
小编推荐
1、天津财经大学毕业证样本
2、天津财经大学学位证书样本
3、天津财经大学英语四级成绩单样本
4、天津财经大学英语六级成绩单样本
5、天津财经大学英语专四证书样本
6、天津财经大学英语专八证书样本
7、天津财经大学报到证样本
8、天津财经大学学历证报告样本
9、天津财经大学毕业证编号代码是多少?
猜你喜欢