黑龙江大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
黑龙江大学历任校长签名现任领导名单黑龙江大学历任校长邹宝骧 1978年10月-1983年10月任黑龙江大学历任校长鲁 刚 1983年9月-1985年2月任黑龙江大学校长徐兰许 1985年2月-1995年11月任黑龙江大学校长刘东辉 1995年12月-1998年1月任黑龙江大学校长衣俊卿 1998年5月-2007年4月任黑龙江大学校长张政文 2007年9月-2014年2月任黑龙
黑龙江大学历任校长签名现任领导名单
邹宝骧 1978年10月-1983年10月任黑龙江大学历任校长
鲁 刚 1983年9月-1985年2月任黑龙江大学校长
徐兰许 1985年2月-1995年11月任黑龙江大学校长
刘东辉 1995年12月-1998年1月任黑龙江大学校长
衣俊卿 1998年5月-2007年4月任黑龙江大学校长
张政文 2007年9月-2014年2月任黑龙江大学校长
何 颖 2014年8月-2017年01月任黑龙江大学校长
付宏刚:2017年06月至现今任黑龙江大学校长
学校名称:黑龙江大学
学校代码:10212
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号
黑龙江大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
王永清 | 党委书记 |
丁宏 | 党委副书记 |
张颖春、于文秀、钟卫东、井立强、李卓 | 党委常委、副校长 |
小编推荐
1、黑龙江大学毕业证样本
2、黑龙江大学学位证书样本
3、黑龙江大学英语四级成绩单样本
4、黑龙江大学英语六级成绩单样本
5、黑龙江大学英语专四证书样本
6、黑龙江大学英语专八证书样本
7、黑龙江大学报到证样本
8、黑龙江大学学历证报告样本
猜你喜欢