哈尔滨理工大学历任校长签名现任领导名单
汪仁树 1984年12月-1992年3月任哈尔滨科学技术大学校长
邓中兴 1992年3月-1995年7月任哈尔滨科学技术大学校长
邓中兴 1995年-2003年4月任哈尔滨理工大学校长
赵 奇 2003年4月-2008年7月任哈尔滨理工大学校长
李大勇 2008年7月-2018年9月任哈尔滨理工大学校长
赵 琳 2019年06月-2021年7月任哈尔滨理工大学校长。
刘 侠 2021年7月至今任哈尔滨理工大学校长
学校名称:哈尔滨理工大学
学校代码:10214
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:西区:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号
南区:黑龙江省哈尔滨市香坊区林园路4号
东区:黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路23号
荣成校区:山东省荣成市学院路2006号
姓名 | 职务 |
赵琳 | 党委书记 |
刘侠 | 党委副书记、校长 |
郭加利、赵水杉 | 党委副书记 |
陈庆国、臧永军、杨忠学、杜军、林屹 | 党委常委、副校长 |
孙树海 | 党委常委、纪委书记、监察专员 |
1、哈尔滨理工大学毕业证样本
2、哈尔滨理工大学学位证书样本
3、哈尔滨理工大学英语四级成绩单样本
4、哈尔滨理工大学英语六级成绩单样本
5、哈尔滨理工大学英语专四证书样本
6、哈尔滨理工大学英语专八证书样本
7、哈尔滨理工大学报到证样本
8、哈尔滨理工大学学历证报告样本