杨濱1981年12月至1983年10月任安徽农业大学校长(代)
沈湘和:1983年11月至1994年5月任安徽农学院院长
江泽慧:1994年5月至1998年5月任安徽农业大学校长
金辉:1998年5月至2000年8月任安徽农业大学校长
李增智:2000年8月至2007年2月任安徽农业大学校长
宛晓春:2007年2月至2014年8月任安徽农业大学校长
程备久2014年08月至2019年4月任安徽农业大学校长
夏涛2019年4月至2022年8月任安徽农业大学校长
安微农业大学毕业证样本
姓名 | 职务 |
常业军 | 党委书记 |
夏涛 | 校长 |
裴树东 | 党委副书记 |
李红、韩军、操海群 | 党委常委、副校长 |
马传喜 | 常务副校长 |
陈文兵 | 党委常委、纪委书记、监察专员 |
熊健 | 督导员 |
为您的职业发展助力!!需要时好联系!!!