甘肃农业大学历任校长签名现任领导名单
盛彤笙 1946年7月~1957年6月任西北畜牧兽医学院院长
彭 应 1958年6月~1959年5月任西北畜牧兽医学院院长
李克如 1965年5月~1968年1月任甘肃农业大学校长
吴金功 1968年1月~1973年5月任甘肃农业大学校长
周学新 1973年5月~1978年6月任甘肃农业大学校长
吴治国 1978年5月~1979年9月任甘肃农业大学校长
朱宣仁 1979年9月~1983年8月任甘肃农业大学校长
陈北亨 1983年8月~1987年7月任甘肃农业大学校长
胡恒觉 1988年5月~1991年10月任甘肃农业大学校长
黄慎钊 1991年10月~1998年4月任甘肃农业大学校长
王 蒂 1999年10月~2011年4月任甘肃农业大学校长
黄高宝:2011年4月-2012年07月任甘肃农业大学校长
吴建民:2013年04月-2017年11月任甘肃农业大学校长
赵兴绪:2017年11月至2021年11月任甘肃农业大学校长
柴强: 2021年12月30日至今任甘肃农业大学校长
学校名称:甘肃农业大学
学校代码:10733
办学性质:公办大学
学校类别:农林类
学校地址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号
姓名 | 职务 |
赵凯 | 党委书记 |
柴强 | 校长、党委副书记 |
廉志端 | 党委副书记 |
牛最荣、萧懿群 | 党委常委、副校长 |
白江平、李广、滚双宝 | 副校长 |
闫述乾、李允 | 党委常委 |
1、甘肃农业大学毕业证样本
2、甘肃农业大学学位证书样本
3、甘肃农业大学英语四级成绩单样本
4、甘肃农业大学英语六级成绩单样本
5、甘肃农业大学英语专四证书样本
6、甘肃农业大学英语专八证书样本
7、甘肃农业大学报到证样本
8、甘肃农业大学学历认证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系!!