兰州财经大学历任院长签名现任领导名单
刘万真:1983年11月-1986年12月任兰州商学院院长
王晋卿:1986年12月-1992年8月任兰州商学院院长
陆兆兴:1992年8月-1993年4月任兰州商学院副院长主持工作
陆兆兴:1993年4月-1999年5月任兰州商学院院长
马保平:2000年8月-2008年8月任兰州商学院院长
傅德印:2008年8月-2015年5月任兰州商学院院长
傅德印:2015年4月-2018年6月任兰州财经大学校长
蔡文浩:2018年05月至2022年8月任兰州财经大学校长
学校名称:兰州财经大学
学校代码:10741
办学性质:公办大学
学校类别:财经类
学校地址:和平校区:甘肃省兰州市榆中县薇乐大道4号
段家滩校区:甘肃省兰州市城关区段家滩496号
东岗校区:甘肃省兰州市城关区店子街45号
姓名 | 职务 |
王光亚 | 党委书记 |
王必达 | 党委副书记、校长 |
王亦达 | 党委副书记 |
陈静 | 党委常委、纪委书记 |
李万红、胡凯、王伟利、石镜如、薛君 | 党委常委、副校长 |
苏孜 | 副校长 |
1、兰州财经大学毕业证样本
2、兰州财经大学学位证书样本
3、兰州财经大学英语四级成绩单样本
4、兰州财经大学英语六级成绩单样本
5、兰州财经大学英语专四证书样本
6、兰州财经大学英语专八证书样本
7、兰州财经大学报到证样本
8、兰州财经大学学历认证报告样本
为您的职业发展助力!需要时好联系!!