辽宁大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
辽宁大学历任校长签名现任领导名单辽宁大学历任校(院)长:黄泰岩:2011年4月28-2015年04月16任辽宁大学校长潘一山:2015年06月24-2020年02月09任辽宁大学校长。程伟校:2011年6月至1999年3月任辽宁大学校长刘祁涛:1999年3月至1995年9月任辽宁大学校长冯玉忠: 1995年9月至1983年7月任辽宁大学校长学校名称:辽宁大学学校代
辽宁大学历任校长签名现任领导名单
辽宁大学历任校(院)长:
黄泰岩:2011年4月28-2015年04月16任辽宁大学校长
潘一山:2015年06月24-2020年02月09任辽宁大学校长。
程伟校:2011年6月至1999年3月任辽宁大学校长
刘祁涛:1999年3月至1995年9月任辽宁大学校长
冯玉忠: 1995年9月至1983年7月任辽宁大学校长
学校名称:辽宁大学
学校代码:10140
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:沈阳崇山校区:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
沈阳蒲河校区:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号
辽阳武圣校区:辽宁省辽阳市白塔区青年大街38号
辽宁大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
潘一山 | 党委书记 |
余淼杰 | 党委副书记、校长 |
孙士国 | 党委副书记 |
张洪新 | 纪委书记 |
李淑云、杨松、史保东、霍春辉 | 副校长 |
小编推荐
1、辽宁大学毕业证样本
2、辽宁大学学位证书样本
3、辽宁大学英语四级成绩单样本
4、辽宁大学英语六级成绩单样本
5、辽宁大学英语专四证书样本
6、辽宁大学英语专八证书样本
7、辽宁大学报到证样本
8、辽宁大学学历认证报告样本
9、辽宁大学英语四六级成绩单编号:210010
微信扫一扫关注我们
为您的职业发展助力!需要时好联系!!
猜你喜欢