河北科技大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
河北科技大学历任校长签名现任领导名单河北科技大学历任校长吴惕华:1990年——1996年6月,任河北轻化工学院院长李树杭:1996年6月至1998年9月,任河北科技大学校长,1990年——1996年6月,任河北机电学院院长陆长福:1998年9月至2005年12月,任河北科技大学校长李 强:2006年1月至2012年6月任河北科技大学校长孙鹤旭:2012
河北科技大学历任校长签名现任领导名单
吴惕华:1990年——1996年6月,任河北轻化工学院院长
李树杭:1996年6月至1998年9月,任河北科技大学校长,1990年——1996年6月,任河北机电学院院长
陆长福:1998年9月至2005年12月,任河北科技大学校长
李 强:2006年1月至2012年6月任河北科技大学校长
孙鹤旭:2012年6月至2019年4月任河北科技大学校长
朱立光:2019年4月至2022年6月任河北科技大学校长
李铁军:2022年6月至今任河北科技大学校长
学校名称:河北科技大学
学校代码:10082
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:河北省石家庄市裕翔街26号
河北大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
朱立光 | 党委书记 |
李铁军 | 党委副书记、校长 |
刘爱民 | 党委副书记 |
姜昆 | 党委常委、纪委书记、监察专员 |
胡永琪、徐永赞、张文俐、李发堂 | 党委常委、副校长 |
小编推荐相关内容
1、河北科技大学毕业证样本
2、河北科技大学学位证书样本
3、河北科技大学英语四级成绩单样本
4、河北科技大学英语六级成绩单样本
5、河北科技大学英语专四证书样本
6、河北科技大学英语专八证书样本
7、河北科技大学报到证样本
8、河北科技大学学历认证报告样本
微信扫一扫关注我们
为您的职业发展助力!需要时好联系!!
猜你喜欢