山西医科大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
山西医科大学历任校长签名现任领导名单山西医科大学历任校长:邵象伊:1956年10月至1984年6月任山西医学院院长韩德五:1984年6月-1996年4月任山西医学院院长刘望彭:1996年4月-1998年7月任山西医科大学校长郭政:2000年10月-2009年11月任山西医科大学校长段志光:2009年11月-2014年08月03任山西医科大学校长李思进:2017年0
山西医科大学历任校长签名现任领导名单
邵象伊:1956年10月至1984年6月任山西医学院院长
韩德五:1984年6月-1996年4月任山西医学院院长
刘望彭:1996年4月-1998年7月任山西医科大学校长
郭政:2000年10月-2009年11月任山西医科大学校长
段志光:2009年11月-2014年08月03任山西医科大学校长
李思进:2017年08月26-2022年09月任山西医科大学校长
解军:2022年9月至今任山西医科大学校长
学校名称:山西医科大学
学校代码:10114
办学性质:公办大学
学校类别:医药类
学校地址:川至校区:山西省太原市杏花岭区五一路382号
迎泽校区:山西省太原市迎泽区新建南路56号
中都校区:山西省晋中市榆次区大学街98号
山西医科大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
王军 | 党委书记 |
解军 | 校长 |
彭月兰 | 党委副书记 |
韩树彪 | 党委党委、纪委书记 |
刘春、赵文军、成晓龙、焦向英 | 党委常委、副校长 |
小编推荐
1、山西医科大学毕业证样本
2、山西医科大学学位证书样本
3、山西医科大学英语四级成绩单样本
4、山西医科大学英语六级成绩单样本
5、山西医科大学英语专四证书样本
6、山西医科大学英语专八证书样本
7、山西医科大学报到证样本
8、山西医科大学学历认证报告样本
微信扫一扫关注我们
为您的职业发展助力!需要时好联系!
猜你喜欢