山西师范大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
山西师范大学历任校长签名现任领导名单山西师范大学历任校长:陶本一:1983年-1995年任山西师范大学校长侯晋川:1995年-2005年11月任山西师范大学校长武海顺:2005年11月-2016年01月10任山西师范大学校长卫建国:2016年01月10-2018年11月15任山西师范大学校长杨军:2018年11月15-2020年02月20任山西师范大学校长许小红:202
山西师范大学历任校长签名现任领导名单
陶本一:1983年-1995年任山西师范大学校长
侯晋川:1995年-2005年11月任山西师范大学校长
武海顺:2005年11月-2016年01月10任山西师范大学校长
卫建国:2016年01月10-2018年11月15任山西师范大学校长
杨军:2018年11月15-2020年02月20任山西师范大学校长
许小红:2021年12月至今任山西师范大学校长
学校名称:山西师范大学
学校代码:10118
办学性质:公办大学
学校类别:师范类
学校地址:山西省太原市小店区太榆路339号
山西师范大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
张晓永 | 党委书记 |
许小红 | 党委副书记、校长 |
薛勇民 | 党委副书记 |
党志峰 | 党委常委、纪委书记 |
王云 | 副校长 |
贾绘泽、范哲锋、白文宏 | 党委常委、副校长 |
小编推荐
1、山西师范大学毕业证样本
2、山西师范大学学位证书样本
3、山西师范大学英语四级成绩单样本
4、山西师范大学英语六级成绩单样本
5、英语专四证书样本
6、山西师范大学英语专八证书样本
7、山西师范大学报到证样本
8、山西师范大学学历认证报告样本
微信扫一扫关注我们
为您的职业发展助力!需要时好联系!
猜你喜欢