云南财贸大学历任校长签名现任领导名单
吴健安1986年12月至1991年6月任云南财贸学院院长)
唐家祥1993年3月至1998年6月任云南财贸学院院长)
1999年2月,云南财贸学院成立。
姚大金 1999年1至2005年11月任云南财贸学院校长
汪戎 2005.11-2006年2月任云南财贸学院校长
云南财经大学历任校长:
汪戎 2006年2月-2010年12月任云南财经大学校长
熊术新 2011年1月至2016年5月任云南财经大学校长
伏润民 2016年6月至2022年5月任云南财经大学校长
王敏 2022年5月至今任云南财经大学校长
学校名称:云南财贸大学
学校代码:10689
办学性质:公办大学
学校类别:财经类
学校地址:龙泉校区:云南省昆明市五华区龙泉路237号
姓名 | 职务 |
王建颖 | 党委书记 |
王敏 | 党委副书记、校长 |
陈光瑜、施仲军 | 党委副书记 |
业光远 | 党委常委、纪委书记 |
胡海彦、旷锦云、余怒涛、李正彪、颜明 | 党委委员、副校长 |
彭强 | 副校长 |
1、云南财贸大学毕业证样本
2、云南财贸大学学位证书样本
3、云南财贸大学英语四级成绩单样本
4、云南财贸大学英语六级成绩单样本
5、云南财贸大学英语专四证书样本
6、云南财贸大学英语专八证书样本
7、云南财贸大学报到证样本
8、云南财贸大学学历证报告样本