云南大学历任校长是谁现任领导名单
周保中 1951年-1957年任云南大学校长
李广田 1957年7月-1960年3月任云南大学校长
高治国 1960年3月-1964年12月任云南大学校长
胡泮生 1964年12月-1977年11月任云南大学校长
刘披云 1978年1月-1979年9月任云南大学校长
赵季 1980年11月-1983年10月任云南大学校长
杨光俊 1983年10月-1992年7月任云南大学校长
王学仁 1992年7月-1996年7月任云南大学校长
朱维华 1996年7月-20012月年任云南大学校长
吴松 于2001年2月-2007年12月任云南大学校长
何天淳 2007年12月至2013年1月任云南大学校长
林文勋 2013年4月至2019年4月任云南大学校长
方精云 2019年4月至今任云南大学校长
学校名称:云南大学
学校代码:10673
办学性质:办办大学
学校类别:综合类
学校地址:呈贡校区:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路
东陆校区:云南省昆明市五华区翠湖北路2号
姓名 | 职称 |
林文勋 | 党委书记 |
方精云 | 校长 |
陈华仙、吴建德 | 党委副书记 |
朱宏 | 党委常委、纪委书记 |
刘波、胡金明、陈克清、廖炼忠、吴涧 | 党委常委、副校长 |
赵琦华 | 副校长 |
王昆华 | 副校级领导 |
1、云南大学毕业证样本
2、云南大学学位证书样本
3、云南大学英语四级成绩单样本
4、云南大学英语六级成绩单样本
5、云南大学英语专四证书样本
6、云南大学英语专八证书样本
7、云南大学报到证样本
8、云南大学学历证报告样本