云南师范大学历任校长是谁现任领导名单
卢浚 1980年4月至1983年9月任昆明师范学院院长
吴积才 1983年9月至1991年9月任云南师范大学校长
李存俊 1991年9月至1998年8月任云南师范大学校长
伊继东 1999年1月至2003年5月任云南师范大学校长
骆小所 2003年5月至2007年12月任云南师范大学校长
杨 林 2007年12月至2014年12月任云南师范大学校长
蒋永文 2015年2月至2021年8月任云南师范大学校长
王德强 2021年8月至今任云南师范大学校长
学校名称:云南南师范大学
学校代码:10681
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:呈贡校区:云南省昆明市呈贡区雨花片区1号
西南联大校区:云南省昆明市一二·一大街298号
姓名 | 职务 |
张祖武 | 党委书记 |
王德强 | 党委副书记、校长 |
张玮、李宏 | 党委副书记 |
王志刚 | 党委常委、纪委书记 |
牛治亮、安学斌、武友德 | 党委委员、副校长 |
郝淑美、陈正权、孟庆红、甘健侯 | 副校长 |
1、云南南师范大学毕业证样本
2、云南南师范大学学位证书样本
3、云南南师范大学英语四级成绩单样本
4、云南南师范大学英语六级成绩单样本
5、云南南师范大学英语专四证书样本
6、云南南师范大学英语专八证书样本
7、云南南师范大学报到证样本
8、云南南师范大学学历证报告样本