上海大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
上海大学历任校长签名现任领导名单上海大学历任校长钱伟长 1983年6月-1994年4月任上海工业大学校长钱伟长 1994年05月-2010年07月任上海大学校长罗宏杰 2012年01月-2015年06月任上海大学校长金东寒 2015年06月-2019年06月任上海大学校长刘昌胜 2019年6月至今担任上海大学校长学校名称:上海大学学校代码:10280办学性质:公办
上海大学历任校长签名现任领导名单
钱伟长 1983年6月-1994年4月任上海工业大学校长
钱伟长 1994年05月-2010年07月任上海大学校长
罗宏杰 2012年01月-2015年06月任上海大学校长
金东寒 2015年06月-2019年06月任上海大学校长
刘昌胜 2019年6月至今担任上海大学校长
学校名称:上海大学
学校代码:10280
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:宝山校区:上海市宝山区上大路99号
延长校区:上海市静安区延长路149号
嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号
上海大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
成旦红 | 党委书记 |
刘昌胜 | 党委副书记、校长 |
欧阳华 | 党委副书记 |
段勇 | 党委副书记、纪委书记 |
吴明红、聂清、王从春 | 党委常委、副校长 |
汪小帆 | 副校长 |
苟燕楠 | 党委常委、总会计师 |
胡大伟、曹为民、沈艺 | 党委常委
|
小编推荐
1、上海大学毕业证样本
2、上海大学学位证书样本
3、上海大学英语四级成绩单样本
4、上海大学英语六级成绩单样本
5、上海大学英语专四证书样本
6、上海大学英语专八证书样本
7、上海大学报到证样本
8、上海大学学历证报告样本
猜你喜欢