重庆大学历任校长签名现任领导名单
何高毅 1987.1-1991年4 出任重庆建筑专科学校校长
武育秦 1993.3-1998年10出任重庆建筑高等专科学校校长
潘文宛 1998.11-2000年5出任重庆建筑高等专科学校校长
梁鼎森 1992年3月-1995年12任重庆建筑大学校长
祝家麟 1995年12月-2000年5任重庆建筑大学校长
顾乐观 1986年12月至1992年8月任重庆大学校长
吴云鹏 1992年8月-1996年8月任重庆大学校长
刘飞 1996年8月-1997年7月任重庆大学校长
吴中福 1997年7月-2003年1月任重庆大学校长
李晓红2003年2月-2010年12月任重庆大学校长
林建华 2010年12月-2013年6月任重庆大学校长
周绪红 2013年6月-2017年12月任重庆大学校长
张宗益 2017年12月-2022年3月任重庆大学校长
王树新 2022年3月至今任重庆大学校长
学校名称:重庆大学
学校代码:10611
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:A校区:重庆市沙坪坝区沙正街174号
B校区:重庆市沙坪坝区沙北街83号
C校区:重庆市沙坪坝区渝碚路131号
姓名 | 职务 |
舒立春 | 党委书记 |
王树新 | 党委副书记、校长 |
王时龙 | 党委常委务副书记 |
冯业栋 | 党委副书记 |
陶举虎 | 党委副书记、纪委书记 |
刘汉龙 | 党委常委、常务副校长 |
邓绍江、卢义玉、李剑、刘贵文、杨俊 | 党委常委、副校长 |
李学静、胡学斌 | 党委常委 |
林建华 | 博雅书院荣誉院长 |
1、重庆大学毕业证样本
2、重庆大学学位证书样本
3、重庆大学英语四级成绩单样本
4、重庆大学英语六级成绩单样本
5、重庆大学英语专四证书样本
6、重庆大学英语专八证书样本
7、重庆大学报到证样本
8、重庆大学学历证报告样本