江西师范大学历任校长签名和现任领导名单
李树源 1984年1月至1988年9月任江西师范大学校长
张传贤 1988年9月至1992年7月任江西师范大学校长
李佛铨 1992年7月至1997年11月任江西师范大学校长
李贤瑜 1997年11月至2002年12月任江西师范大学校长
游 海 2003年6月至2007年8月任江西师范大学校长
眭依凡 2007年7月至2009年5任江西师范大学校长
傅修延 2009年5月-2011年2月任江西师范大学校长
梅国平 2011年2月-2023年05月任江西师范大学校长
学校名称:江西师范大学
学校代码:10414
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:瑶湖校区:江西省南昌市紫阳大道99号
青山湖校区:江西省南昌市北京西路437号
姓名 | 职务 |
黄加文 | 党委书记 |
陈苏儿 | 校长 |
汪洋 | 党委副书记 |
涂宗财、姚弋霞、刘俊、周利生、董圣鸿 | 党委委员、副校长 |
项国雄、钟业喜 | 副校长 |
舒平贵 | 党委委员、纪委书记 |
1、江西师范大学毕业证样本
2、江西师范大学学位证书样本
3、江西师范大学英语四级成绩单样本
4、江西师范大学英语六级成绩单样本
5、江西师范大学英语专四证书样本
6、江西师范大学英语专八证书样本
7、江西师范大学报到证样本
8、江西师范大学学历证报告样本