东华理工大学历任校长签名现任领导名单
王 涛 1956年-1958年任太谷地质学校校长
程 平 1960年-1969年任抚州地质专科学校校长
王 涛 1973年-1978年任抚州地质学校校长
王 涛 1978年-1981年任抚州地质学院院长
王 涛 1982年-1983年华东地质学院院长
王 祥 1983年-1988年华东地质学院院长
李学礼 1988年-2001年华东地质学院院长
周文斌 2001年-2002年华东地质学院院长
周文斌 2002年-2004年东华理工学院院长
刘庆成 2004年-2007年东华理工大学院长
刘庆成 2004年5月-2014年6月任东华理工大学校长
柳和生 2014年6月-2018年8月任东华理工大学校长
孙占学 2019年3月至2023年5月任东华理工大学校长
徐景坤 2023年5月到位任东华理工大学校长
学校名称:东华理工大学
学校代码:10405
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:广兰校区:江西省南昌市经开区广兰大道418号
枫林校区:江西省南昌市经开区枫林大道892号
抚州校区:江西省抚州市临川区学府路56号
姓名 | 职务 |
钱七虎 | 名誉校长 |
徐景坤 | 校长 |
张福庆 | 党委书记 |
杨波、刘云海、夏菲、邱建丁 | 党委常委、副校长 |
汤彬、熊国保 | 副校长 |
王庆飞 | 学术副校长 |
樊 | 党委常委、纪委书记 |
1、东华理工大学毕业证样本
2、东华理工大学学位证书样本
3、东华理工大学英语四级成绩单样本
4、东华理工大学英语六级成绩单样本
5、东华理工大学英语专四证书样本
6、东华理工大学英语专八证书样本
7、东华理工大学报到证样本
8、东华理工大学学历证报告样本