西南民族大学历任校长签名现任领导名单
张汉城 1981年10月至1984年12月任西南民族学院院长
刘诗白 1985年2月至1990年11月任西南民族大学校长
孟铸群 1986年6月至1992年2月任西南民族学院院长
苏克明 1993年10月至1999年11月任西南民族学院院长
陈玉屏 1999年11月至2005年1月任西南民族学院院长
陈达云 2005年1月至2008年6月任西南民族大学校长
赵心愚 2008年6月-2013年12月04任西南民族大学校长
曾明 2013年12月-2019年04月24任西南民族大学校长
刘玉彬 2019年04月至今任西南民族大学校长
学校名称:西南民族大学
学校代码:10656
办学性质:公办大学
学校类别:民族类
学校地址:武侯校区:四川省成都市一环路南四段16号
航空港校区:四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号
太平园校区:四川省成都市武侯区太平园路1号
姓名 | 职务 |
张宁 | 党委书记 |
刘玉彬 | 党委副书记、校长 |
恩佳、张明善、尔古打机 | 党委常委、副校长 |
王伟 | 党委常委、纪委书记 |
三朗扎西 | 党委副书记、副校长 |
包莉娜 | 党委常委、总会计师 |
1、西南民族大学毕业证样本
2、西南民族大学学位证书样本
3、西南民族大学英语四级成绩单样本
4、西南民族大学英语六级成绩单样本
5、西南民族大学英语专四证书样本
6、西南民族大学英语专八证书样本
7、西南民族大学报到证样本
8、西南民族大学学历认证报告样本