成都理工大学历任校长签名现任领导名单
四川商业高等专科学校历任校长:李运彰、杨德初、张小南
有色金属地质职工大学历任校长:张福霖、江育楠、刘清双、邸怀志、孙晋甫。
许 亮 1978.4-1983.5任成都地质学院院长
张倬元 1983.10-1988.10任成都地质学院院长
赵泽三 1988.10-1991.5任成都地质学院代理院长
赵泽三1991.5-1993.6任成都地质学院院长;
贺振华 1993年6月-1998年6任成都理工学院院长
贺振华 1998年6月-2001年8月任成都理工学院院长
王成善 2001年8月- 2003年9月任成都理工大学校长
刘家铎 2003年9月-2010年7月任成都理工大学校长
倪师军 2010年7月-2017年9月18任成都理工大学校长
龚灏 2017年9月18-2018年12月9任成都理工大学校长
刘清友 2018年12月9至今任成都理工大学校长。
学校名称:成都理工大学
学校代码:10616
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:校本部:成都市成华区二仙桥街道二仙桥东三路1号
宜宾校区:四川省宜宾市大学城路三段218号
姓名 | 职务 |
龚灏 | 党委书记 |
刘宝珺 | 名誉校长 |
刘清友 | 党委副书记、校长 |
孙文 | 党委副书记、纪委书记 |
胡兵 | 党委副书记 |
许强、曾英、侯明才、巨能攀、周仲礼 | 副校长 |
1、成都理工大学毕业证样本
2、成都理工大学学位证书样本
3、成都理工大学英语四级成绩单样本
4、成都理工大学英语六级成绩单样本
5、成都理工大学英语专四证书样本
6、成都理工大学英语专八证书样本
7、成都理工大学报到证样本
8、成都理工大学学历认证报告样本