西华大学历任校长签名现任领导名单
王捷 1983年10月至1991年4月任四川工业学院院长
宋文詠 1991年4月至1992年1月任四川工业学院院长
周际昌 1992年1月至1996年10四川工业学院院长
罗中先 1996年10至2003年09任四川工业学院院长
罗中先 2003年09至2009年2 任西华大学校长
孙卫国 2009年2-2014年08.30任西华大学校长
刘清友 2014年09-2018年12任西华大学校长
边慧敏 2018年12-2020年02.06兼任校长
李秋实 2023年4月至今任西华大学校长
学校名称:西华大学
学校代码:10623
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:校本部:四川省成都市郫都区红光大道9999号
彭州校区:四川省彭州市天彭镇南大街276号
人南校区:四川省成都市人民南路三段37号
宜宾校区:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段1号
姓名 | 职务 |
刘树根 | 党委书记 |
李秋实 | 校长、党委副书记 |
张力 | 党委副书记 |
朱燕萍 | 党委副书记、纪委书记 |
许州、费凌、刘小兵、郎方年 | 副校长 |
1、西华大学毕业证样本
2、西华大学学位证书样本
3、西华大学英语四级成绩单样本
4、西华大学英语六级成绩单样本
5、西华大学英语专四证书样本
6、西华大学英语专八证书样本
7、西华大学报到证样本
8、西华大学学历认证报告样本