陕西师范大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
陕西师范大学历任校长签名现任领导名单陕西师范大学历任校长:李 绵 1978年05月-1983年11月任陕西师范大学校长陈立人1983年11月-1986年05月任陕西师范大学校长王国俊 1986年05月-1994年10月任陕西师范大学校长赵世超1994年10月-2004年05月任陕西师范大学校长房喻 2004年5月-2014年5月任陕西师范大学校长程光旭 2014年5月-20
陕西师范大学历任校长签名现任领导名单
李 绵 1978年05月-1983年11月任陕西师范大学校长
陈立人1983年11月-1986年05月任陕西师范大学校长
王国俊 1986年05月-1994年10月任陕西师范大学校长
赵世超1994年10月-2004年05月任陕西师范大学校长
房喻 2004年5月-2014年5月任陕西师范大学校长
程光旭 2014年5月-2018年01月任陕西师范大学校长
游旭群 2018年01月至现今任陕西师范大学校长
学校名称:陕西师范大学
学校代码:10718
办学性质:公立大学
学校类别:师范类
学校地址:雁塔校区:陕西省西安市雁塔区长安南路199号
长安校区:陕西省西安市长安区西长安街620号
陕西师范大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
李忠军 | 党委书记 |
游旭群 | 校长 |
石峰 | 党委副书记、纪委书记 |
卢胜利、罗永辉 | 党委副书记 |
杨祖培、李磊、任晓伟(援藏)、董治宝、周正朝、陈新兵 | 党委常委、副校长 |
马晓云、李贵安 | 党委常委 |
小编推荐
1、陕西师范大学毕业证样本
2、陕西师范大学学位证书样本
3、陕西师范大学英语四级成绩单样本
4、陕西师范大学英语六级成绩单样本
5、陕西师范大学英语专四证书样本
6、陕西师范大学英语专八证书样本
7、陕西师范大学报到证样本
8、陕西师范大学学历证报告样本
9、陕西师范大学英语四六级成绩单编号
猜你喜欢