浙江大学历任校长签名现任领导名单
沈善洪 1986年1月至1996年6月任杭州大学校长
郑小明 1996年6月至1998年9月任杭州大学校长
郑树 1984年01月至1998年9月任浙江医科大学校长
陈昭典 1996年10月至1998年9月任浙江医科大学校长
李德葆 1989年9月至1993年3月任浙江农大学校长(兼)
夏英武 1993年3月至1997年12月任浙江农业大学校长
程家安 1997年12月至1998年9月任浙江农业大学校长
钱三强 1979年2月-1982年6月任浙江大学校长
杨士林 1982年6月-1984年2月任浙江大学校长
韩祯祥 1984年2月-1988年2月任浙江大学校长
路甬祥 1988年2月-1995年4月任浙江大学校长
潘云鹤 1995年4月-2006年8月任浙江大学校长
杨卫 2006年8月-2013年02月任浙江大学校长
林建华 2013年06月-2015年02月任浙江大学校长
吴朝晖 2015年03月-2020年12月任浙江大学校长
学校名称:浙江大学
学校代码:10335
办学性质:公办大学
学校类别:综合类
学校地址:紫金港校区:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
玉泉校区:浙江省杭州市西湖区浙大路38号
西溪校区:浙江省杭州市西湖区天目山路148号
华家池校区:浙江省杭州市上城区凯旋路268号
之江校区:浙江省杭州市西湖区之江路51号
舟山校区:浙江省舟山市定海区浙大路1号
海宁校区:浙江省嘉兴市海宁市海州东路718号
宁波校区:浙江省宁波市鄞州区钱湖南路1号
姓名 | 职务 |
任少波 | 党委书记 |
杜江峰 | 校长、党委副书记 |
朱世强、傅强、朱慧 | 党委副书记 |
黄翔峰 | 党委副书记、纪委书记 |
楼成礼、叶桂方 | 党委常委 |
何莲珍、王立忠、李晓明 | 党委常委、副校长 |
周天华、吴健、黄先海 | 副校长 |
1、浙江大学毕业证样本
2、浙江大学学位证书样本
3、浙江大学英语四级成绩单样本
4、浙江大学英语六级成绩单样本
5、浙江大学英语专四证书样本
6、浙江大学英语专八证书样本
7、浙江大学报到证样本
8、浙江大学学历证报告样本