浙江工业大学历任校长签名现任领导名单
周学山 1978年4月至1980年12月任浙江化工学院院长
李恩良:1981年12月-1983年12月任浙江工学院院长
邓汉馨:1983年12月-1988年1月任浙江工学院院长
洪起超:1988年1月-1993年2月任任浙江工学院院长
洪起超:1993年2月-1994年9月任浙江工业大学校长
吴添祖:1995年6月-2000年12月任浙江工业大学校长
沈寅初:2000年12月-2005年3月任浙江工业大学校长
张立彬:2005年3月-2015年7月24任浙江工业大学校长
蔡袁强:2015年07月-2017年07月任浙江工业大学校长
李小年:2017年7月-2023年03月任浙江工业大学校长
学校名称:浙江工业大学
学校代码:10337
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:朝晖校区:浙江省杭州市拱墅区潮王路18号(310014) [10]
屏峰校区:浙江省杭州市西湖区留和路288号(310023)
莫干山校区:浙江省湖州市德清县长虹东街999号
姓名 | 职务 |
蔡袁强 | 党委书记 |
沈寅初 | 名誉校长 |
李小年 | 校长、党委副书记 |
虞晓芬、郑华均、陈积明、金晓明 | 党委委员、副校长 |
胡伟、陈杰 | 党委副书记 |
陈庆红 | 党委委员、纪委书记、监察专员 |
1、浙江工业大学毕业证样本
2、浙江工业大学学位证书样本
3、浙江工业大学英语四级成绩单样本
4、浙江工业大学英语六级成绩单样本
5、浙江工业大学英语专四证书样本
6、浙江工业大学英语专八证书样本
7、浙江工业大学报到证样本
8、浙江工业大学学历证报告样本