杭州电子科技大学历任校长签名现任领导名单
超级管理员
杭州电子科技大学历任校长签名现任领导名单杭州电子科技大学历任校(院)长:王祖耆 1983年1月至1988年4月任杭州电子工业学院院长周行权 1988年4月至1993年7月任杭州电子工业学院院长严晓浪 1993年7月-1999年3月任杭州电子工业学院院长叶明 1999年3月-2003年6月任杭州电子工业学院院长薛安克 2003年6月-2017年4月任杭州电子
杭州电子科技大学历任校长签名现任领导名单
杭州电子科技大学历任校(院)长:
王祖耆 1983年1月至1988年4月任杭州电子工业学院院长
周行权 1988年4月至1993年7月任杭州电子工业学院院长
严晓浪 1993年7月-1999年3月任杭州电子工业学院院长
叶明 1999年3月-2003年6月任杭州电子工业学院院长
薛安克 2003年6月-2017年4月任杭州电子科技大学校长
朱泽飞 2017年4月至今任杭州电子科技大学校长
学校名称:杭州电子科技大学
学校代码:10336
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校地址:浙江省杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号
杭州电子科技大学现任领导名单
姓名 | 职务 |
王兴杰 | 党委书记 |
朱泽飞 | 校长、党委副书记 |
钱波 | 党委副书记 |
杨勇、吕金海、马国进、李文钧 | 党委委员、副校长 |
牛东红 | 党委委员、纪委书记 |
戚明钧 | 党委委员、宣传部部长、教师工作部部长 |
小编推荐
1、杭州电子科技大学毕业证样本
2、杭州电子科技大学学位证书样本
3、杭州电子科技大学英语四级成绩单样本
4、杭州电子科技大学英语六级成绩单样本
5、杭州电子科技大学英语专四证书样本
6、杭州电子科技大学英语专八证书样本
7、杭州电子科技大学报到证样本
8、杭州电子科技大学学历证报告样本
猜你喜欢