黔南民族师范学院历任院长签名现任领导名单
戴世元 1987年至1993年任都匀民族师范学校校长
戴世元 1993.06-2000.01任都匀民族师范学校校长
梁光华 2000年8月-2001年9月任黔南民族师范学院行政负责人
梁光华 2001年9月-2007年12月任黔南民族师范学院院长
吉世印 2007年7月至2009年9月任黔南民族师范学院院长
杨 柱 2010年01月-2013年05月任黔南民族师范学院院长
石培新 2013年05-2015年05月任黔南民族师范学院院长
石云辉 2015年05月至今任黔南民族师范学院院长
学校名称:黔南民族师范学院
学校代码:10670
办学性质:公办大学
学校类别:师范类
学校地址:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江大道中段5号
姓名 | 职务 |
郭文 | 党委书记 |
石云辉 | 党委副书记、院长 |
陈治松、黄明辉 | 党委副书记 |
李泽平、邓海、翁庆北 | 副院长 |
彭吉黔 | 纪委书记 |
1、黔南民族师范学院毕业证样本
2、黔南民族师范学院学位证书样本
3、黔南民族师范学院英语四级成绩单样本
4、黔南民族师范学院英语六级成绩单样本
5、黔南民族师范学院英语专四证书样本
6、黔南民族师范学院英语专八证书样本
7、黔南民族师范学院报到证样本
8、黔南民族师范学院学历证报告样本