遵义师范学院历任院长签名现任领导名单
超级管理员
遵义师范学院历任院长签名现任领导名单遵义师范学院历任院长马德训 1986年9月-1993年10月任遵义师范高等专科学校校长李福伟1993年10月-2001年12月任遵义师范高等专科学校校长周帆 2004年2月-2012年09月任遵义师范学院院长王大忠 2013年05月-2015年06月任遵义师范学院院长吴次南 2016年06月-2018年08月任遵义师范学院院长刘肇
遵义师范学院历任院长签名现任领导名单
遵义师范学院历任院长
马德训 1986年9月-1993年10月任遵义师范高等专科学校校长
李福伟1993年10月-2001年12月任遵义师范高等专科学校校长
周帆 2004年2月-2012年09月任遵义师范学院院长
王大忠 2013年05月-2015年06月任遵义师范学院院长
吴次南 2016年06月-2018年08月任遵义师范学院院长
刘肇军 2018年08月至今任遵义师范学院院长。
学校名称:遵义师范学院
学校代码:10664
办学性质:公办大学
学校类别:师范类
学校地址:贵州省遵义市新蒲新区平安大道
遵义师范学院现任领导名单
姓名 | 职务 |
张波 | 党委书记 |
刘肇军 | 党委副书记、校长 |
曾伯平 | 党委副书记 |
张鹏 | 副校长 |
刘剑 | 党委委员、纪委书记 |
娄胜霞、胡贵勇、刘衍民 | 党委委员、副校长 |
小编推荐
1、遵义师范学院毕业证样本
2、遵义师范学院学位证书样本
3、遵义师范学院英语四级成绩单样本
4、遵义师范学院英语六级成绩单样本
5、遵义师范学院英语专四证书样本
6、遵义师范学院英语专八证书样本
7、遵义师范学院报到证样本
8、遵义师范学院学历证报告样本
猜你喜欢